22. juni 2015Walther Kristian Ingemansen forlater ledelsenAIRTEK ApSWalther Kristian Ingemansen forlater ledelsen for AIRTEK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
13. oktober 2014Overskudd på DKK 795.656 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Walther Kristian Ingemansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2014Ketil Westberg blir med i ledelsenAIRTEK ApSKetil Westberg blir med i ledelsen for AIRTEK ApS. Walther Kristian Ingemansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2013Overskudd på DKK 198.371 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Walther Kristian Ingemansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2012Overskudd på DKK 216.331 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Walther Kristian Ingemansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2012AdresseendringAIRTEK ApSAIRTEK ApS flytter fra Hedehusene til Ølstykke. Walther Kristian Ingemansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortAIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. januar 2010 til 30. juni. Walther Kristian Ingemansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2010Xenia Dorotha Møller Zingenberg blir adm. direktørAIRTEK ApSXenia Dorotha Møller Zingenberg blir adm. direktør i AIRTEK ApS. Walther Kristian Ingemansen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
21. januar 2010StiftelseAIRTEK ApSAIRTEK ApS stiftes i bransjen fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Walther Kristian Ingemansen er medlem af ledelsen.Se mere