5. november 1993Ny status TVANGSOPLØSTAKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993Tidligere status: Under tvangsopløsning.
7. oktober 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993Tidligere status: Normal.
16. juli 1993Flere forlater styretAKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 19933 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993.Frank MüllerForlater etter en periode på 6 årGeorg Ebbe LindenstrømForlater etter en periode på 6 årJytte LindenstrømForlater etter en periode på 6 år
16. juli 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsenAKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsen for AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 6 år.
13. mai 1993Nytt navn: AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER skifter navn til AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993.
9. mars 1993Torben Elmer Lindenstrøm forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERTorben Elmer Lindenstrøm forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER etter en periode på 5 år.
25. februar 1991Flere forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER2 medlemmer forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER.John Erik LarsenForlater etter en periode på 3 årNiels AhlmarkForlater etter en periode på 3 år
3. mai 1988Nytt navn: A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERA/S PSE NR. 2576A/S PSE NR. 2576 skifter navn til A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER.
2. mai 1988Flere forlater styretA/S PSE NR. 25763 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 2576.Susanne Saul StakemannForlater etter en periode på 5 månederPer Emil Hasselbalch StakemannForlater etter en periode på 5 månederUlf Svejgaard PoulsenForlater etter en periode på 5 måneder
2. mai 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 2576Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 2576 etter en periode på 5 måneder.
1. desember 1987StiftelseA/S PSE NR. 2576A/S PSE NR. 2576 stiftes i 1987.AdresseStormly 43500 VærløsePersonerGeorg Ebbe LindenstrømDirektør, styremedlemPer Emil Hasselbalch StakemannDirektør, styremedlemFrank MüllerStyremedlemJohn Erik LarsenStyrelederJytte LindenstrømStyremedlemNiels AhlmarkStyremedlemSusanne Saul StakemannStyrelederTorben Elmer LindenstrømStyremedlemUlf Svejgaard PoulsenStyremedlem