16. juli 1993Jytte Lindenstrøm forlater styretAKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993Jytte Lindenstrøm forlater styret for AKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 9 år.Se mere
16. juli 1993Jytte Lindenstrøm forlater styretAKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993Jytte Lindenstrøm forlater styret for AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 6 år.Se mere
13. mai 1993Nytt navn: AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER skifter navn til AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere
13. mai 1993Nytt navn: AKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISEA/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE skifter navn til AKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere
9. mars 1993Torben Elmer Lindenstrøm forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISETorben Elmer Lindenstrøm forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE etter en periode på 9 år. Jytte Lindenstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mars 1993Torben Elmer Lindenstrøm forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERTorben Elmer Lindenstrøm forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER etter en periode på 5 år. Jytte Lindenstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
25. februar 1991Flere forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE2 medlemmer forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE. Jytte Lindenstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
25. februar 1991Flere forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER2 medlemmer forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER. Jytte Lindenstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 1988Nytt navn: A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERA/S PSE NR. 2576A/S PSE NR. 2576 skifter navn til A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere
2. mai 1988Flere forlater styretA/S PSE NR. 25763 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 2576. Jytte Lindenstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 2576Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 2576 etter en periode på 5 måneder. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere
1. desember 1987StiftelseA/S PSE NR. 2576A/S PSE NR. 2576 stiftes i 1987. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere
16. april 1987Nytt navn: A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISEGEORG LINDENSTRØM 84 ApSGEORG LINDENSTRØM 84 ApS skifter navn til A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere
8. januar 1987Ny selskapsform AktieselskabGEORG LINDENSTRØM 84 ApSGEORG LINDENSTRØM 84 ApS skifter selskapsform. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere
15. mars 1984StiftelseGEORG LINDENSTRØM 84 ApSGEORG LINDENSTRØM 84 ApS stiftes i 1984. Jytte Lindenstrøm er medlem av styret.Se mere