16. juli 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater styretAKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater styret for AKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 9 år.Se mere
16. juli 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater styretAKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater styret for AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 6 år.Se mere
16. juli 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsenAKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsen for AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 6 år.Se mere
16. juli 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsenAKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsen for AKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 9 år.Se mere
16. juli 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsenANPARTSSELSKABET DUKTIO AF 20. APRIL 1993Georg Ebbe Lindenstrøm forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET DUKTIO AF 20. APRIL 1993 etter en periode på 11 år.Se mere
13. mai 1993Nytt navn: AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER skifter navn til AKTIESELSKABET MTA AF 20. APRIL 1993. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 1993Nytt navn: ANPARTSSELSKABET DUKTIO AF 20. APRIL 1993PRODUKTIONSSELSKABET AF 1. JANUAR 1983 ApSPRODUKTIONSSELSKABET AF 1. JANUAR 1983 ApS skifter navn til ANPARTSSELSKABET DUKTIO AF 20. APRIL 1993. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 1993Nytt navn: AKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISEA/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE skifter navn til AKTIESELSKABET ESIR AF 20. APRIL 1993. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1993Torben Elmer Lindenstrøm forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISETorben Elmer Lindenstrøm forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE etter en periode på 9 år. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1993Torben Elmer Lindenstrøm forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERTorben Elmer Lindenstrøm forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER etter en periode på 5 år. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 1991Georg Ebbe Lindenstrøm forlater styretBYGGERÅDGIVNINGSSELSKABET BR-83 ApSGeorg Ebbe Lindenstrøm forlater styret for BYGGERÅDGIVNINGSSELSKABET BR-83 ApS etter en periode på 9 år.Se mere
25. februar 1991Flere forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE2 medlemmer forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 1991Flere forlater styretA/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER2 medlemmer forlater styret for A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 1988Nytt navn: A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMERA/S PSE NR. 2576A/S PSE NR. 2576 skifter navn til A/S GEORG LINDENSTRØM TAGSYSTEMER. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 1988Flere forlater styretA/S PSE NR. 25763 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 2576. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 2576Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 2576 etter en periode på 5 måneder. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1987StiftelseA/S PSE NR. 2576A/S PSE NR. 2576 stiftes i 1987. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1987Georg Ebbe Lindenstrøm forlater styretLINDENSTRØM-FONDENGeorg Ebbe Lindenstrøm forlater styret for LINDENSTRØM-FONDEN etter en periode på 1 år.Se mere
16. april 1987Nytt navn: A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISEGEORG LINDENSTRØM 84 ApSGEORG LINDENSTRØM 84 ApS skifter navn til A/S GEORG LINDENSTRØM HANDEL OG ENTREPRISE. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 1987Ny selskapsform AktieselskabGEORG LINDENSTRØM 84 ApSGEORG LINDENSTRØM 84 ApS skifter selskapsform. Georg Ebbe Lindenstrøm er medlem af ledelsen.Se mere