31. mai 2010Anita Kirstine Svenstrup forlater ledelsenAJS 01.08.2006 ApSAnita Kirstine Svenstrup forlater ledelsen for AJS 01.08.2006 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortAJS 01.08.2006 ApSAJS 01.08.2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Anita Kirstine Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2010Ny bransje: InvesteringsselskaberAJS 01.08.2006 ApSTidligere bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Anita Kirstine Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortAJS 01.08.2006 ApSAJS 01.08.2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2007 til 31. oktober 2008. Anita Kirstine Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortAJS 01.08.2006 ApSAJS 01.08.2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2006 til 31. oktober 2007. Anita Kirstine Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusserAJS 01.08.2006 ApSTidligere bransje: Detailhandel med biler. Anita Kirstine Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortAJS 01.08.2006 ApSAJS 01.08.2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2006. Anita Kirstine Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2007AdresseendringAJS 01.08.2006 ApSAJS 01.08.2006 ApS flytter til ny adresse i Hammel. Anita Kirstine Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2007Anita Kirstine Svenstrup blir med i ledelsenAJS 01.08.2006 ApSAnita Kirstine Svenstrup erstatter Jørgen Svenstrup i ledelsen for AJS 01.08.2006 ApS etter en periode på 40 år.Se mere
11. september 2006Anita Kirstine Svenstrup forlater styretAJS 01.08.2006 ApSAnita Kirstine Svenstrup forlater styret for AJS 01.08.2006 ApS etter en periode på 39 år.Se mere
1. august 2006AdresseendringMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S flytter til ny adresse i Hammel. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
23. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2005. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
17. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2003 til 31. oktober 2004. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
31. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2003. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
14. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2002. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
7. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 31. oktober 2001. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
19. februar 2002Heine Svenstrup blir med i styretMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SHeine Svenstrup erstatter Arne Kristensen i styret for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 35 år. Anita Kirstine Svenstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
19. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1999 til 31. oktober 2000. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
17. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1998 til 31. oktober 1999. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
26. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1997 til 31. oktober 1998. Anita Kirstine Svenstrup er medlem av styret.Se mere