30. mars 2007Anita Kirstine Svenstrup blir med i ledelsenAJS 01.08.2006 ApSAnita Kirstine Svenstrup erstatter Jørgen Svenstrup i ledelsen for AJS 01.08.2006 ApS etter en periode på 40 år.Se mere
11. september 2006Jørgen Svenstrup forlater styretAJS 01.08.2006 ApSJørgen Svenstrup forlater styret for AJS 01.08.2006 ApS etter en periode på 39 år.Se mere
11. september 2006Ny selskapsform AnpartsselskabAJS 01.08.2006 ApSMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AJS 01.08.2006 ApS. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2006AdresseendringMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S flytter til ny adresse i Hammel. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2005. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2003 til 31. oktober 2004. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2003. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2002. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 31. oktober 2001. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2002Heine Svenstrup blir med i styretMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SHeine Svenstrup erstatter Arne Kristensen i styret for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 35 år. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1999 til 31. oktober 2000. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1998 til 31. oktober 1999. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1997 til 31. oktober 1998. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1996 til 31. oktober 1997. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1995 til 31. oktober 1996. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1994 til 31. oktober 1995. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 1996Johannes Axelsen forlater styretMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SJohannes Axelsen forlater styret for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 29 år. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 1996Johannes Axelsen forlater ledelsenMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SJohannes Axelsen forlater ledelsen for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 29 år. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 1967StiftelseMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Jørgen Svenstrup er medlem af ledelsen.Se mere