11. september 2006Heine Svenstrup forlater styretAJS 01.08.2006 ApSHeine Svenstrup forlater styret for AJS 01.08.2006 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. august 2006AdresseendringMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S flytter til ny adresse i Hammel. Heine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
23. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2005. Heine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
17. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2003 til 31. oktober 2004. Heine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
31. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2003. Heine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
14. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2002. Heine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
7. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 31. oktober 2001. Heine Svenstrup er medlem av styret.Se mere
19. februar 2002Heine Svenstrup blir med i styretMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SHeine Svenstrup erstatter Arne Kristensen i styret for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 35 år.Se mere