11. oktober 2013Anna Britta Henriques Dalunde forlater styretSJ DANMARK A/SAnna Britta Henriques Dalunde forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. oktober 2013Thomas Silbersky blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SThomas Silbersky erstatter Anna Britta Henriques Dalunde i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
5. juni 2013Overskudd på DKK 371.255 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anna Britta Henriques Dalunde er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2010 til 31. desember 2011. Anna Britta Henriques Dalunde er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2012Mikael Hallberg blir med i styretSJ DANMARK A/SMikael Hallberg erstatter Jan Valdemar Olson i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Anna Britta Henriques Dalunde er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2011Anna Britta Henriques Dalunde blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SAnna Britta Henriques Dalunde erstatter Eric Mikael Hallberg i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 måneder.Se mere
12. januar 2011AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter fra København K til København V. Anna Britta Henriques Dalunde er medlem av styret.Se mere
22. desember 2010Anna Britta Henriques Dalunde blir med i styretSJ DANMARK A/SAnna Britta Henriques Dalunde blir med i styret for SJ DANMARK A/S.Se mere
22. desember 2010Eric Mikael Hallberg blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SEric Mikael Hallberg blir med i ledelsen for SJ DANMARK A/S. Anna Britta Henriques Dalunde er medlem av styret.Se mere
22. desember 2010Ny bransje: Passagertransport med regional- eller fjerntogSJ DANMARK A/STidligere bransje: Uoplyst. Anna Britta Henriques Dalunde er medlem av styret.Se mere
22. desember 2010Nytt navn: SJ DANMARK A/SA/S STAKE NR. 1392A/S STAKE NR. 1392 skifter navn til SJ DANMARK A/S. Anna Britta Henriques Dalunde er medlem av styret.Se mere