11. oktober 2013Mikael Hallberg forlater styretSJ DANMARK A/SMikael Hallberg forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
5. juni 2013Overskudd på DKK 371.255 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mikael Hallberg er medlem av styret.Se mere
19. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2010 til 31. desember 2011. Mikael Hallberg er medlem av styret.Se mere
31. mai 2012Mikael Hallberg blir med i styretSJ DANMARK A/SMikael Hallberg erstatter Jan Valdemar Olson i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere