18. september 2015Björn Otto Peter Blomqvist forlater styretSJ DANMARK A/SBjörn Otto Peter Blomqvist forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
12. desember 2014AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter fra København V til København K. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
1. juli 2014Overskudd på DKK 422.335 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
11. oktober 2013Erstatning i styretSJ DANMARK A/S3 endringer i styret for SJ DANMARK A/S. Björn Otto Peter Blomqvist er fortsatt styreleder.Se mere
11. oktober 2013Thomas Silbersky blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SThomas Silbersky erstatter Anna Britta Henriques Dalunde i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
5. juni 2013Overskudd på DKK 371.255 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
19. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2010 til 31. desember 2011. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
31. mai 2012Mikael Hallberg blir med i styretSJ DANMARK A/SMikael Hallberg erstatter Jan Valdemar Olson i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Björn Otto Peter Blomqvist er fortsatt styreleder.Se mere
18. februar 2011Anna Britta Henriques Dalunde blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SAnna Britta Henriques Dalunde erstatter Eric Mikael Hallberg i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 måneder. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
12. januar 2011AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter fra København K til København V. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
22. desember 2010Björn Otto Peter Blomqvist blir med i styretSJ DANMARK A/SBjörn Otto Peter Blomqvist blir med i styret for SJ DANMARK A/S.Se mere
22. desember 2010Eric Mikael Hallberg blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SEric Mikael Hallberg blir med i ledelsen for SJ DANMARK A/S. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
22. desember 2010Ny bransje: Passagertransport med regional- eller fjerntogSJ DANMARK A/STidligere bransje: Uoplyst. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere
22. desember 2010Nytt navn: SJ DANMARK A/SA/S STAKE NR. 1392A/S STAKE NR. 1392 skifter navn til SJ DANMARK A/S. Björn Otto Peter Blomqvist er styreleder.Se mere