10. januar 2017Anna Caroline Åstrand blir med i styretSJ DANMARK A/SAnna Caroline Åstrand erstatter Lars Otto Jens Wigen i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
2. juni 2016Overskudd på DKK 126 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Otto Jens Wigen er medlem av styret.Se mere
22. september 2015Regnskap for 2014 omgjortSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Otto Jens Wigen er medlem av styret.Se mere
18. september 2015Erstatning i styretSJ DANMARK A/S3 endringer i styret for SJ DANMARK A/S. Lars Otto Jens Wigen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. september 2015Lena Christina Herrmann blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SLena Christina Herrmann erstatter Thomas Silbersky i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Lars Otto Jens Wigen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2014AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter fra København V til København K. Lars Otto Jens Wigen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2014Overskudd på DKK 422.335 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Otto Jens Wigen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2013Lars Otto Jens Wigen blir med i styretSJ DANMARK A/SLars Otto Jens Wigen blir med i styret for SJ DANMARK A/S.Se mere
11. oktober 2013Thomas Silbersky blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SThomas Silbersky erstatter Anna Britta Henriques Dalunde i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Lars Otto Jens Wigen er medlem av styret.Se mere