16. februar 2004Bent Pedersen forlater styretInterface Danmark ApSBent Pedersen forlater styret for Interface Danmark ApS etter en periode på 7 år.Se mere
16. februar 2004Jan Hasselman blir med i ledelsenInterface Danmark ApSJan Hasselman erstatter Bent Pedersen i ledelsen for Interface Danmark ApS etter en periode på 6 år.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2003Jan Hasselman blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SJan Hasselman erstatter Johannes Lambertus van Beers i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 6 år. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2002AdresseendringINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S flytter fra København V til København Ø. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 1999Anton Sijbren Raaphorst blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SAnton Sijbren Raaphorst erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 35 år. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bent Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 1997Bent Pedersen blir med i ledelsenINTERFACE DANMARK A/SBent Pedersen erstatter Frank Ernst Klaas Kleiterp i ledelsen for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 34 år.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bent Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. april 1997Bent Pedersen blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SBent Pedersen erstatter Frank Ernst Klaas Kleiterp i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 33 år.Se mere