9. februar 2001Robert Alan Coombs blir med i styretINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSRobert Alan Coombs erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. februar 2001Robert Alan Coombs blir med i styretINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSRobert Alan Coombs erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 1999 til 31. desember 1999. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 1999 til 31. desember 1999. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
23. november 1999Ny bransje: TæppefabrikkerINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSTidligere bransje: Uoplyst. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
23. november 1999StiftelseINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS stiftes i bransjen uoplyst. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
8. september 1999Anton Sijbren Raaphorst blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SAnton Sijbren Raaphorst erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 35 år.Se mere
20. juli 1999John Henry Walker blir med i styretINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSJohn Henry Walker blir med i styret for INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
6. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
31. desember 1997Bent Pedersen blir med i ledelsenINTERFACE DANMARK A/SBent Pedersen erstatter Frank Ernst Klaas Kleiterp i ledelsen for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 34 år. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
1. april 1997Bent Pedersen blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SBent Pedersen erstatter Frank Ernst Klaas Kleiterp i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 33 år. John Henry Walker er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 1996Johannes Lambertus van Beers blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SJohannes Lambertus van Beers erstatter Donald Edward Russel i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 33 år. John Henry Walker er fortsatt styremedlem.Se mere
27. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. John Henry Walker er medlem av styret.Se mere
13. februar 1995Torben Svejstrup forlater styretINTERFACE DANMARK A/STorben Svejstrup forlater styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 31 år. John Henry Walker er fortsatt styremedlem.Se mere
13. februar 1995John Henry Walker forlater ledelsenINTERFACE DANMARK A/SJohn Henry Walker forlater ledelsen for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 31 år.Se mere
23. september 1993Nytt navn: INTERFACE DANMARK A/SINTERFACE HEUGA DANMARK A/SINTERFACE HEUGA DANMARK A/S skifter navn til INTERFACE DANMARK A/S. John Henry Walker er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1991Flere forlater styretINTERFACE HEUGA DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for INTERFACE HEUGA DANMARK A/S. John Henry Walker er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1991Hans Jørgen Larsen forlater ledelsenINTERFACE HEUGA DANMARK A/SHans Jørgen Larsen forlater ledelsen for INTERFACE HEUGA DANMARK A/S etter en periode på 28 år. John Henry Walker er medlem af ledelsen.Se mere