31. desember 1997Bent Pedersen blir med i ledelsenINTERFACE DANMARK A/SBent Pedersen erstatter Frank Ernst Klaas Kleiterp i ledelsen for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 34 år.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1997Bent Pedersen blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SBent Pedersen erstatter Frank Ernst Klaas Kleiterp i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 33 år.Se mere
1. desember 1996Johannes Lambertus van Beers blir med i styretINTERFACE DANMARK A/SJohannes Lambertus van Beers erstatter Donald Edward Russel i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 33 år. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortINTERFACE DANMARK A/SINTERFACE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 1995Torben Svejstrup forlater styretINTERFACE DANMARK A/STorben Svejstrup forlater styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 31 år. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 1995John Henry Walker forlater ledelsenINTERFACE DANMARK A/SJohn Henry Walker forlater ledelsen for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 31 år. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1993Nytt navn: INTERFACE DANMARK A/SINTERFACE HEUGA DANMARK A/SINTERFACE HEUGA DANMARK A/S skifter navn til INTERFACE DANMARK A/S. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1991Flere forlater styretINTERFACE HEUGA DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for INTERFACE HEUGA DANMARK A/S. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1991Hans Jørgen Larsen forlater ledelsenINTERFACE HEUGA DANMARK A/SHans Jørgen Larsen forlater ledelsen for INTERFACE HEUGA DANMARK A/S etter en periode på 28 år. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 1990Nytt navn: INTERFACE HEUGA DANMARK A/SHEUGA A/SHEUGA A/S skifter navn til INTERFACE HEUGA DANMARK A/S. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 1988Robert Cobuzzi forlater styretHEUGA A/SRobert Cobuzzi forlater styret for HEUGA A/S etter en periode på 25 år. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1964StiftelseHEUGA A/SHEUGA A/S stiftes i bransjen agenturhandel med blandet sortiment. Frank Ernst Klaas Kleiterp er medlem af ledelsen.Se mere