INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Johannes Lambertus van Beers er medlem av styret.
INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Johannes Lambertus van Beers er medlem av styret.
INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Johannes Lambertus van Beers er medlem av styret.
INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Johannes Lambertus van Beers er medlem av styret.
Robert Alan Coombs erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 1 år. Johannes Lambertus van Beers er fortsatt styremedlem.
Robert Alan Coombs erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS etter en periode på 2 år. Johannes Lambertus van Beers er fortsatt styremedlem.
INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 1999 til 31. desember 1999. Johannes Lambertus van Beers er medlem av styret.
INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 1999 til 31. desember 1999. Johannes Lambertus van Beers er medlem av styret.
Anton Sijbren Raaphorst erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE DANMARK A/S etter en periode på 35 år. Johannes Lambertus van Beers er fortsatt styreleder.