2. januar 1998Carl-Håkan Lennersand blir med i styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SCarl-Håkan Lennersand erstatter Bernt Erik Jansson i styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S etter en periode på 89 år.Se mere
22. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bernt Erik Jansson er medlem av styret.Se mere
24. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bernt Erik Jansson er medlem av styret.Se mere
1. juli 1995Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl blir med i styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SBo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S. Bernt Erik Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 1995Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl blir adm. direktørEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SBo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl erstatter Henrik Johannes Jensen som adm. direktør i EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S. Bernt Erik Jansson er medlem av styret.Se mere
20. april 1995Hans Severin Hansen forlater styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SHans Severin Hansen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S etter en periode på 86 år. Bernt Erik Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
12. april 1994Flere forlater styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S2 medlemmer forlater styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S. Bernt Erik Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 1991Jens Vissing forlater styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SJens Vissing forlater styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S etter en periode på 82 år. Bernt Erik Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
28. oktober 1987Anders Thomas Arvid Bystrøm forlater styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SAnders Thomas Arvid Bystrøm forlater styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S etter en periode på 78 år. Bernt Erik Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mai 1909StiftelseEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Bernt Erik Jansson er medlem av styret.Se mere