23. juni 2004Henrik Johannes Jensen forlater styretEJENDOMSSELSKABET WITTKON A/SHenrik Johannes Jensen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET WITTKON A/S etter en periode på 5 år.Se mere
22. juni 2004Nytt navn: EJENDOMSSELSKABET WITTKON A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S skifter navn til EJENDOMSSELSKABET WITTKON A/S. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
1. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
17. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
10. mars 2003Nye navn i styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S2 nye medlemmer blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S. Henrik Johannes Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
22. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
5. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
15. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 1999 til 31. desember 1999. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
7. januar 2000Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/STidligere bransje: Uoplyst. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
31. desember 1999Henrik Johannes Jensen forlater styretSTOBAD AF 1/12 1999 A/SHenrik Johannes Jensen forlater styret for STOBAD AF 1/12 1999 A/S etter en periode på 91 år.Se mere
1. desember 1999Nytt navn: STOBAD AF 1/12 1999 A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S skifter navn til STOBAD AF 1/12 1999 A/S. Henrik Johannes Jensen er medlem av styret.Se mere
1. desember 1999Nytt navn: EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET WITTKON A/SEJENDOMSSELSKABET WITTKON A/S skifter navn til EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
10. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Henrik Johannes Jensen er medlem av styret.Se mere
3. mai 1999StiftelseEJENDOMSSELSKABET WITTKON A/SEJENDOMSSELSKABET WITTKON A/S stiftes i bransjen uoplyst. Henrik Johannes Jensen er styreleder.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Henrik Johannes Jensen er medlem av styret.Se mere
2. januar 1998Carl-Håkan Lennersand blir med i styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SCarl-Håkan Lennersand erstatter Bernt Erik Jansson i styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S etter en periode på 89 år. Henrik Johannes Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Henrik Johannes Jensen er medlem av styret.Se mere
24. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Henrik Johannes Jensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1995Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl blir med i styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SBo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S. Henrik Johannes Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 1995Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl blir adm. direktørEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SBo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl erstatter Henrik Johannes Jensen som adm. direktør i EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S.Se mere