31. desember 1999Carl-Håkan Lennersand forlater styretSTOBAD AF 1/12 1999 A/SCarl-Håkan Lennersand forlater styret for STOBAD AF 1/12 1999 A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. desember 1999Nytt navn: STOBAD AF 1/12 1999 A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S skifter navn til STOBAD AF 1/12 1999 A/S. Carl-Håkan Lennersand er medlem av styret.Se mere
10. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Carl-Håkan Lennersand er medlem av styret.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Carl-Håkan Lennersand er medlem av styret.Se mere
2. januar 1998Carl-Håkan Lennersand blir med i styretEJENDOMSSELSKABET TRETORN A/SCarl-Håkan Lennersand erstatter Bernt Erik Jansson i styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S etter en periode på 89 år.Se mere