EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl er adm. direktør i virksomheten.
Carl-Håkan Lennersand erstatter Bernt Erik Jansson i styret for EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S etter en periode på 89 år. Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bo Gustaf Gunnar Hansson Liljedahl er adm. direktør i virksomheten.