DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
Søren Arentoft erstatter Henning Sander Larsen i styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 14 år. Birgitte Lykkebo Andersen er fortsatt styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
Jens Bent Byrialsen Bjørst forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 13 år. Birgitte Lykkebo Andersen er fortsatt styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Birgitte Lykkebo Andersen er styreleder.
Bill Eduard Rasmussen forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 4 år. Birgitte Lykkebo Andersen er fortsatt styreleder.
Wayne Richmond Cook forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 3 år. Birgitte Lykkebo Andersen er fortsatt styreleder.