DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Henning Sander Larsen er medlem av styret.
Jens Bent Byrialsen Bjørst forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 13 år. Henning Sander Larsen er fortsatt styremedlem.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Henning Sander Larsen er medlem av styret.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Henning Sander Larsen er medlem av styret.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Henning Sander Larsen er medlem av styret.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Henning Sander Larsen er medlem av styret.
Bill Eduard Rasmussen forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 4 år. Henning Sander Larsen er fortsatt styremedlem.
Wayne Richmond Cook forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 3 år. Henning Sander Larsen er fortsatt styremedlem.