ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Yuichi Hakamata erstatter Shunsuke Sugiura i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 12 måneder. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Naoyuki Tamura forlater styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 2 år. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Naoyuki Tamura erstatter Kazuya Yanase i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 4 år. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Peter Gramkow forlater ledelsen for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 16 år. Csaba Krisztián Tóth er fortsatt adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Timothy John Walter erstatter Gordon Raison i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 år. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Kazuya Yanase erstatter Junichi Miki i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 år. Csaba Krisztián Tóth er adm. direktør i virksomheten.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Csaba Krisztián Tóth erstatter Christian Plaugmann Gramkow i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 12 år.