ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Yuichi Hakamata erstatter Shunsuke Sugiura i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 12 måneder. Timothy John Walter er fortsatt styremedlem.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Timothy John Walter er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Naoyuki Tamura forlater styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 2 år. Timothy John Walter er fortsatt styremedlem.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Timothy John Walter er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Timothy John Walter er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Naoyuki Tamura erstatter Kazuya Yanase i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 4 år. Timothy John Walter er fortsatt styremedlem.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Timothy John Walter er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Peter Gramkow forlater ledelsen for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 16 år. Timothy John Walter er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Timothy John Walter er medlem av styret.