ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gordon Raison er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gordon Raison er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Kazuya Yanase erstatter Junichi Miki i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 år. Gordon Raison er fortsatt styremedlem.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Csaba Krisztián Tóth erstatter Christian Plaugmann Gramkow i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 12 år. Gordon Raison er fortsatt styremedlem.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gordon Raison er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gordon Raison er medlem av styret.