ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kazuya Yanase er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Peter Gramkow forlater ledelsen for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 16 år. Kazuya Yanase er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kazuya Yanase er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
Timothy John Walter erstatter Gordon Raison i styret for ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 år. Kazuya Yanase er fortsatt styremedlem.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kazuya Yanase er medlem av styret.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kazuya Yanase er medlem av styret.