31. mai 2001Martin Geisnæs Hesselholt forlater styretNORDIC GOURMET A/SMartin Geisnæs Hesselholt forlater styret for NORDIC GOURMET A/S etter en periode på 14 år.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
27. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
3. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
19. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
19. september 1991Endring i eierkretsenNORDIC GOURMET A/SJørgen Thomsen registrert som reell eier av NORDIC GOURMET A/S. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
28. juni 1991Nytt navn: NORDIC GOURMET A/SNORTH-FRESH SEAFOOD A/SNORTH-FRESH SEAFOOD A/S skifter navn til NORDIC GOURMET A/S. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
27. juni 1991Flere forlater styretNORTH-FRESH SEAFOOD A/S4 medlemmer forlater styret for NORTH-FRESH SEAFOOD A/S. Martin Geisnæs Hesselholt er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 1991Terje Ullahammer forlater ledelsenNORTH-FRESH SEAFOOD A/STerje Ullahammer forlater ledelsen for NORTH-FRESH SEAFOOD A/S etter en periode på 4 år. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
22. august 1988Flere forlater styretNORTH-FRESH SEAFOOD A/S2 medlemmer forlater styret for NORTH-FRESH SEAFOOD A/S. Martin Geisnæs Hesselholt er fortsatt styremedlem.Se mere
22. august 1988Søren Grandt Jakobsen forlater ledelsenNORTH-FRESH SEAFOOD A/SSøren Grandt Jakobsen forlater ledelsen for NORTH-FRESH SEAFOOD A/S etter en periode på 1 år. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
23. oktober 1987Nytt navn: NORTH-FRESH SEAFOOD A/SA/S PSE 10 NR.1297A/S PSE 10 NR.1297 skifter navn til NORTH-FRESH SEAFOOD A/S. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
22. oktober 1987Flere forlater styretA/S PSE 10 NR.12973 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR.1297. Martin Geisnæs Hesselholt er fortsatt styremedlem.Se mere
22. oktober 1987Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR.1297Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR.1297 etter en periode på 4 måneder. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere
1. juli 1987StiftelseA/S PSE 10 NR.1297A/S PSE 10 NR.1297 stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Martin Geisnæs Hesselholt er medlem av styret.Se mere