18. april 2002Erik Sommer Bach forlater styretASSENS BRUGSFORENINGErik Sommer Bach forlater styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 7 år.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere
21. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere
20. april 1999Frits Kjeldsen Sørensen blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGFrits Kjeldsen Sørensen erstatter Niels Kristian Krogh i styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Erik Sommer Bach er fortsatt nestleder i styret.Se mere
30. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere
20. januar 1998Regnskap for 1995 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere
17. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere
15. april 1997Erstatning i styretASSENS BRUGSFORENING4 endringer i styret for ASSENS BRUGSFORENING. Erik Sommer Bach er fortsatt nestleder i styret.Se mere
11. oktober 1995Erik Sommer Bach blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGErik Sommer Bach blir med i styret for ASSENS BRUGSFORENING.Se mere
11. oktober 1995Ny status NORMALASSENS BRUGSFORENINGTidligere status: Ukjent. Erik Sommer Bach er nestleder i styret.Se mere