11. april 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 14Brenderup A/S Karl Hugo Bergqvist er indtrådt som bestyrelsesformand hos Brenderup A/S i stedet for Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell (kilde: Les artikkel
8. april 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgange - del 1Brenderup A/S Karl Hugo Bergqvist er indtrådt som bestyrelsesformand hos Brenderup A/S i stedet for Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell (kilde: Les artikkel
31. mars 2016Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell forlater styretBRENDERUP A/SEva Kerstin Ann-Charlotte Castell forlater styret for BRENDERUP A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. mars 2016Underskudd på DKK 535.000 BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell er styreleder.Se mere
24. april 2015Underskudd på DKK 10 mio.BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell er styreleder.Se mere
12. mai 2014Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell blir med i styretBRENDERUP A/SEva Kerstin Ann-Charlotte Castell blir med i styret for BRENDERUP A/S.Se mere