19. september 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 37Sidst men ikke mindst er Per Valter Knutsson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Stefan Gustav Sjöberg Hartzén (kilde: Les artikkel
16. september 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 1Sidst men ikke mindst er Per Valter Knutsson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Stefan Gustav Sjöberg Hartzén (kilde: Les artikkel
7. september 2016Stefan Gustav Sjöberg Hartzén forlater styretBRENDERUP A/SStefan Gustav Sjöberg Hartzén forlater styret for BRENDERUP A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. april 2016Ny bransje: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjerBRENDERUP A/STidligere bransje: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne. Stefan Gustav Sjöberg Hartzén er medlem av styret.Se mere
31. mars 2016Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell forlater styretBRENDERUP A/SEva Kerstin Ann-Charlotte Castell forlater styret for BRENDERUP A/S etter en periode på 2 år. Stefan Gustav Sjöberg Hartzén er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mars 2016Underskudd på DKK 535.000 BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Stefan Gustav Sjöberg Hartzén er medlem av styret.Se mere
24. april 2015Underskudd på DKK 10 mio.BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Stefan Gustav Sjöberg Hartzén er medlem av styret.Se mere
12. mai 2014Stefan Gustav Sjöberg Hartzén blir med i styretBRENDERUP A/SStefan Gustav Sjöberg Hartzén blir med i styret for BRENDERUP A/S.Se mere