1. september 2007Jan Hasselmann forlater styretINTERFACE GLOBAL COMPANY ApSJan Hasselmann forlater styret for INTERFACE GLOBAL COMPANY ApS etter en periode på 8 år.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortINTERFACE GLOBAL COMPANY ApSINTERFACE GLOBAL COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
16. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortINTERFACE GLOBAL COMPANY ApSINTERFACE GLOBAL COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortINTERFACE GLOBAL COMPANY ApSINTERFACE GLOBAL COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
23. desember 2004Robert Alan Coombs forlater styretINTERFACE GLOBAL COMPANY ApSRobert Alan Coombs forlater styret for INTERFACE GLOBAL COMPANY ApS etter en periode på 4 år. Jan Hasselmann er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 2004Nytt navn: INTERFACE GLOBAL COMPANY ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS skifter navn til INTERFACE GLOBAL COMPANY ApS. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
12. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2003Jan Hasselmann forlater styretINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSJan Hasselmann forlater styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
1. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
1. mai 2003Johannes Lambertus van Beers forlater styretINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSJohannes Lambertus van Beers forlater styret for INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS etter en periode på 4 år. Jan Hasselmann er fortsatt styremedlem.Se mere
20. februar 2003AdresseendringINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS flytter fra København V til København Ø. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
20. februar 2003AdresseendringINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS flytter fra København V til København Ø. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
19. februar 2003Johannes Lambertus van Beers forlater styretINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSJohannes Lambertus van Beers forlater styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år. Jan Hasselmann er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
4. januar 2002Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSTidligere bransje: Tæppefabrikker. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Hasselmann er medlem av styret.Se mere
9. februar 2001Robert Alan Coombs blir med i styretINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSRobert Alan Coombs erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 1 år. Jan Hasselmann er fortsatt styremedlem.Se mere