23. desember 2004Robert Alan Coombs forlater styretINTERFACE GLOBAL COMPANY ApSRobert Alan Coombs forlater styret for INTERFACE GLOBAL COMPANY ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2003Robert Alan Coombs forlater styretINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSRobert Alan Coombs forlater styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
1. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
1. mai 2003Johannes Lambertus van Beers forlater styretINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSJohannes Lambertus van Beers forlater styret for INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS etter en periode på 4 år. Robert Alan Coombs er fortsatt styremedlem.Se mere
20. februar 2003AdresseendringINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS flytter fra København V til København Ø. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
20. februar 2003AdresseendringINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS flytter fra København V til København Ø. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
19. februar 2003Johannes Lambertus van Beers forlater styretINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSJohannes Lambertus van Beers forlater styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år. Robert Alan Coombs er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
4. januar 2002Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSTidligere bransje: Tæppefabrikker. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Robert Alan Coombs er medlem av styret.Se mere
9. februar 2001Robert Alan Coombs blir med i styretINTERFACE DENMARK HOLDINGS ApSRobert Alan Coombs erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. februar 2001Robert Alan Coombs blir med i styretINTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApSRobert Alan Coombs erstatter John Henry Walker i styret for INTERFACE GLOBAL HOLDINGS ApS etter en periode på 2 år.Se mere