10. mars 1998Jens Rasmus Jensen forlater styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGJens Rasmus Jensen forlater styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år.Se mere
24. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jens Rasmus Jensen er medlem av styret.Se mere
18. mars 1997Kirsten Alvang blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGKirsten Alvang erstatter Karen Merete Larsen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 1 år. Jens Rasmus Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jens Rasmus Jensen er medlem av styret.Se mere
6. november 1995Jens Rasmus Jensen blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGJens Rasmus Jensen blir med i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING.Se mere
6. november 1995Ny status NORMALGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGTidligere status: Ukjent. Jens Rasmus Jensen er medlem av styret.Se mere