28. november 2000Mette Bækskov Thomasen blir med i styretEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SMette Bækskov Thomasen erstatter Lena Pedersen i styret for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 13 år.Se mere
30. oktober 2000AdresseendringEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S flytter til ny adresse i Horsens. Lena Pedersen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Lena Pedersen er medlem av styret.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Lena Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Lena Pedersen er medlem av styret.Se mere
18. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Lena Pedersen er medlem av styret.Se mere
4. februar 1992Flere forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S3 medlemmer forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S. Lena Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. februar 1992John Høi forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SJohn Høi forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 4 år. Lena Pedersen er medlem av styret.Se mere
22. februar 1988StiftelseEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S stiftes i bransjen uoplyst. Lena Pedersen er medlem av styret.Se mere