EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Lisbeth Merete Andersen er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Lisbeth Merete Andersen er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Lisbeth Merete Andersen er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Lisbeth Merete Andersen er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Lisbeth Merete Andersen er medlem av styret.
Mette Bækskov Thomasen erstatter Lena Pedersen i styret for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 13 år. Lisbeth Merete Andersen er fortsatt styremedlem.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Lisbeth Merete Andersen er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Lisbeth Merete Andersen er medlem av styret.