11. september 2023Monica Cecilia Lingegård forlater styretSJ DANMARK A/SMonica Cecilia Lingegård forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. mars 2023Overskudd på DKK 32.683 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Monica Cecilia Lingegård er styreleder.Se mere
18. januar 2023AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Monica Cecilia Lingegård er styreleder.Se mere
9. august 2022AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Monica Cecilia Lingegård er styreleder.Se mere
5. mai 2022AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Monica Cecilia Lingegård er styreleder.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 180.884 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Monica Cecilia Lingegård er styreleder.Se mere
8. februar 2022Monica Cecilia Lingegård blir med i styretSJ DANMARK A/SMonica Cecilia Lingegård blir med i styret for SJ DANMARK A/S.Se mere