11. september 2023Dan Olofsson forlater ledelsenSJ DANMARK A/SDan Olofsson forlater ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. mars 2023Overskudd på DKK 32.683 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dan Olofsson er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2023AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Dan Olofsson er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2022AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Dan Olofsson er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Dan Olofsson er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 180.884 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dan Olofsson er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2022Dan Olofsson forlater styretSJ DANMARK A/SDan Olofsson forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
10. august 2021Underskudd på DKK 1,5 mio.SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dan Olofsson er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2021Dan Olofsson blir med i styretSJ DANMARK A/SDan Olofsson erstatter Henrik Rättzén i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. april 2021Erstatning i styretSJ DANMARK A/S3 endringer i styret for SJ DANMARK A/S. Dan Olofsson er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2021Dan Olofsson blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SDan Olofsson erstatter Lena Christina Herrmann i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere