11. september 2023Ulrika Maria Lindell forlater styretSJ DANMARK A/SUlrika Maria Lindell forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. mars 2023Overskudd på DKK 32.683 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulrika Maria Lindell er medlem av styret.Se mere
18. januar 2023AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Ulrika Maria Lindell er medlem av styret.Se mere
9. august 2022AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Ulrika Maria Lindell er medlem av styret.Se mere
5. mai 2022AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Ulrika Maria Lindell er medlem av styret.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 180.884 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulrika Maria Lindell er medlem av styret.Se mere
8. februar 2022Ulrika Maria Lindell blir med i styretSJ DANMARK A/SUlrika Maria Lindell blir med i styret for SJ DANMARK A/S.Se mere