8. februar 2022Madeleine Raukas forlater styretSJ DANMARK A/SMadeleine Raukas forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. august 2021Underskudd på DKK 1,5 mio.SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Madeleine Raukas er medlem av styret.Se mere
26. juli 2021Dan Olofsson blir med i styretSJ DANMARK A/SDan Olofsson erstatter Henrik Rättzén i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Madeleine Raukas er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2021Erstatning i styretSJ DANMARK A/S3 endringer i styret for SJ DANMARK A/S. Madeleine Raukas er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2021Dan Olofsson blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SDan Olofsson erstatter Lena Christina Herrmann i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 6 år. Madeleine Raukas er medlem av styret.Se mere
17. september 2020Overskudd på DKK 168.789 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Madeleine Raukas er medlem av styret.Se mere
2. juli 2020AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Madeleine Raukas er medlem av styret.Se mere
26. mai 2020Madeleine Raukas blir med i styretSJ DANMARK A/SMadeleine Raukas erstatter Anna Caroline Åstrand i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere