17. mars 2005Preben Grøn forlater styretASSENS BRUGSFORENINGPreben Grøn forlater styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 9 år.Se mere
21. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
28. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
9. april 2003Erstatning i styretASSENS BRUGSFORENING4 endringer i styret for ASSENS BRUGSFORENING. Preben Grøn er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mars 2003Søren Winther Nørgaard forlater styretASSENS BRUGSFORENINGSøren Winther Nørgaard forlater styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 6 år. Preben Grøn er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
18. april 2002Erstatning i styretASSENS BRUGSFORENING4 endringer i styret for ASSENS BRUGSFORENING. Preben Grøn er fortsatt styremedlem.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
21. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
20. april 1999Frits Kjeldsen Sørensen blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGFrits Kjeldsen Sørensen erstatter Niels Kristian Krogh i styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Preben Grøn er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
20. januar 1998Regnskap for 1995 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
17. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere
15. april 1997Erstatning i styretASSENS BRUGSFORENING4 endringer i styret for ASSENS BRUGSFORENING. Preben Grøn er fortsatt styremedlem.Se mere
11. oktober 1995Preben Grøn blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGPreben Grøn blir med i styret for ASSENS BRUGSFORENING.Se mere
11. oktober 1995Ny status NORMALASSENS BRUGSFORENINGTidligere status: Ukjent. Preben Grøn er medlem av styret.Se mere