26. mai 2020Madeleine Raukas blir med i styretSJ DANMARK A/SMadeleine Raukas erstatter Anna Caroline Åstrand i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
24. mai 2019Overskudd på DKK 307.047 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anna Caroline Åstrand er medlem av styret.Se mere
29. august 2018Henrik Rättzén blir med i styretSJ DANMARK A/SHenrik Rättzén blir med i styret for SJ DANMARK A/S. Anna Caroline Åstrand er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 173.704 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anna Caroline Åstrand er medlem av styret.Se mere
24. april 2017Overskudd på DKK 62.736 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anna Caroline Åstrand er medlem av styret.Se mere
10. januar 2017Anna Caroline Åstrand blir med i styretSJ DANMARK A/SAnna Caroline Åstrand erstatter Lars Otto Jens Wigen i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere