20. april 2021Lena Christina Herrmann forlater styretSJ DANMARK A/SLena Christina Herrmann forlater styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
20. april 2021Dan Olofsson blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SDan Olofsson erstatter Lena Christina Herrmann i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
17. september 2020Overskudd på DKK 168.789 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2020AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2020Madeleine Raukas blir med i styretSJ DANMARK A/SMadeleine Raukas erstatter Anna Caroline Åstrand i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2019Overskudd på DKK 307.047 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2018Henrik Rättzén blir med i styretSJ DANMARK A/SHenrik Rättzén blir med i styret for SJ DANMARK A/S. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 173.704 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2017Overskudd på DKK 62.736 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2017Anna Caroline Åstrand blir med i styretSJ DANMARK A/SAnna Caroline Åstrand erstatter Lars Otto Jens Wigen i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2016Overskudd på DKK 126 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2015Regnskap for 2014 omgjortSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lena Christina Herrmann er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2015Lena Christina Herrmann blir med i styretSJ DANMARK A/SLena Christina Herrmann blir med i styret for SJ DANMARK A/S.Se mere
18. september 2015Lena Christina Herrmann blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SLena Christina Herrmann erstatter Thomas Silbersky i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere