26. juli 2021Dan Olofsson blir med i styretSJ DANMARK A/SDan Olofsson erstatter Henrik Rättzén i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. april 2021Erstatning i styretSJ DANMARK A/S3 endringer i styret for SJ DANMARK A/S. Henrik Rättzén er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2021Dan Olofsson blir med i ledelsenSJ DANMARK A/SDan Olofsson erstatter Lena Christina Herrmann i ledelsen for SJ DANMARK A/S etter en periode på 6 år. Henrik Rättzén er medlem av styret.Se mere
17. september 2020Overskudd på DKK 168.789 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Rättzén er medlem av styret.Se mere
2. juli 2020AdresseendringSJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Henrik Rättzén er medlem av styret.Se mere
26. mai 2020Madeleine Raukas blir med i styretSJ DANMARK A/SMadeleine Raukas erstatter Anna Caroline Åstrand i styret for SJ DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Henrik Rättzén er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 2019Overskudd på DKK 307.047 SJ DANMARK A/SSJ DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Rättzén er medlem av styret.Se mere
29. august 2018Henrik Rättzén blir med i styretSJ DANMARK A/SHenrik Rättzén blir med i styret for SJ DANMARK A/S.Se mere