30. mars 2006Ole Preben Wissing forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIOle Preben Wissing forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 8 år.Se mere
2. januar 2006Knud Mohr forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIKnud Mohr forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 4 år. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januar 2006Niels Henrik Jensen blir adm. direktørA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNINiels Henrik Jensen erstatter Mark Anthony Wilson som adm. direktør i A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
11. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
28. april 2005Flemming Aaskov Jørgensen forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIFlemming Aaskov Jørgensen forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
25. november 2003Sven Dyrløv Madsen forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNISven Dyrløv Madsen forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 6 år. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
30. april 2003Erstatning i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI3 endringer i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2003AdresseendringA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI flytter til ny adresse i København Ø. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
17. januar 2003Hsieh Fu Hua forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIHsieh Fu Hua forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
6. mai 2002Erstatning i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI3 endringer i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
30. mai 2001Hsieh Fu Hua blir med i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIHsieh Fu Hua erstatter Carl Christian Nielsen i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
4. august 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
24. mai 2000Erik Bøgh Christensen forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIErik Bøgh Christensen forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
16. oktober 1999StiftelseA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere
30. juni 1999Kenneth Piero Luciani forlater styretDet Østasiatiske Kompagni A/SKenneth Piero Luciani forlater styret for Det Østasiatiske Kompagni A/S etter en periode på 1 år. Ole Preben Wissing er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortDet Østasiatiske Kompagni A/SDet Østasiatiske Kompagni A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ole Preben Wissing er medlem av styret.Se mere